KADENCJA 2018 - 2023
DYŻUR:
pierwsza środa miesiąca
godz. 15.00-16.00
Stalco ADAMET
ul. Ślęzan 22a
41 – 608 Świętochłowice
od 30.11.2018 r. do 29.05.2020 r.
Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych
Członek komisji
od 30.11.2018 r. do 29.05.2020 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Członek komisji
od 29.05.2020 r. do nadal
Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Członek komisji
od 29.05.2020 r. do nadal
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Członek komisji
od 22.11.2018 r. do nadal
Radna Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Dyżur:
Pierwsza środa miesiąca w godz. 16.00 - 17.00
Siedziba Stowarzyszenia "Razem dla Świętochłowic"
ul. Katowicka 3
od 26.07.2017 r. do nadal
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach
od 26.07.2017 r. do nadal
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Członek Komisji
od 28.01.2015 r. do 25.07.2017 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Przewodniczący komisji
od 28.01.2015 r. do nadal
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Członek komisji
od 1.12.2014 r. do 28.01.2015 r.
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący komisji
Radny Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Dyżur:
Pierwszy wtorek miesiąca w godz.18.00 - 19.00
Lokal przy ul. Wyzwolenia 8/5
od 28.11.2014 r. do 31.05.2017 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
od 28.11.2014 r. do nadal
Radny Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Okręg wyborczy nr III - Centrum
KW "Prawo i Sprawiedliwość"
Wykształcenie: wyższe
kontakt: e-mail marekpalka@marekpalka.pl
www.marekpalka.pl
Informacje o działalności
KADENCJA 2010-2014
od 25.09.2013 r. do nadal
Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych
Członek komisji
od 02.12.2010 r. do 14.08.2013 r.
Rada Miejska w Świętochłowicach
Przewodniczący Rady Miejskiej
od 02.12.2010 r. do nadal
Rada Miejska w Świętochłowicach
Radny
(Okręg wyborczy: nr III (Centrum), KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Klub Radnych: niezrzeszony )
KADENCJA 2006-2010
od 12.12.2006 do 12.11.2010 r. Komisja Budżetu i Finansów
Przewodniczący Komisji
(Okręg wyborczy: III, KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Klub Radnych: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
od 24.11.2006 do 12.11.2010 r. Rada Miejska w Świętochłowicach
Radny
(Okręg wyborczy: III, KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Klub Radnych: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
KADENCJA 2018 - 2023
DYŻUR:
pierwsza środa miesiąca
godz. 17.00-18.00
MPGK Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 76
tel. 32 345 15 70
od 30.11.2018 r. do 10.01.2019 r.
Komisja Rewizyjna
Członek komisji
od 30.11.2018 r. do 29.05.2020 r.
Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych
Członek komisji
od 10.01.2019 r. do 29.05.2020 r.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Członek komisji
od 10.06.2019 r. do nadal
Komisja doraźna do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów Miasta Świętochłowice i podległych im funkcjonariuszy publicznych w zakresie wpływu tych działań i zaniechań na stan finansów Miasta Świętochłowice w latach 2010-2018 w związku z Uchwałą Nr 126/VIII/2019 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wezwania Miasta Świętochłowice do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do RIO w Katowicach
Członek komisji
od 29.05.2020 r. do nadal
Komisja Rewizyjnej
Członek komisji
od 22.11.2018 r. do nadal
Radny Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Dyżur:
Trzeci czwartek miesiąca w godz. 16.00 - 17.00
Śląskie Sieci Internetowe
ul. Łagiewnicka 45
od 28.01.2015 r. do 31.05.2017 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Członek komisji
od 28.11.2014 r. do 31.05.2017 r.
Radny Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Okręg wyborczy nr I - Chropaczów
KW "Ruch Ślązaków - Świętochłowice"
Wykształcenie: średnie techniczne
Dyżur:
Śląskie Sieci Internetoweul. Łagiewnicka 45
41-608 Świętochłowice
tel.2458-355
trzeci czwartek miesiąca 16.00-17.00
Informacje o działalności
KADENCJA 2010-2014od 25.09.2013 r. do nadal
Komisja Rewizyjna
Członek komisjiod 27.02.2013 r. do 25.09.2013 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Członek Komisji od 28.12.2010 r. do 27.02.2013 r.
Komisja Rewizyjna
Członek Komisji
od 02.12.2010 do nadal
Rada Miejska w Świętochłowicach
Radny
(Okręg wyborczy: nr I (Chropaczów), KWW PLATFORMA ŚWIĘTOCHŁOWICKA, Klub Radnych: Ruch Ślązaków - Świętochłowice )
KADENCJA 2006-2010
od 17.12.2008 r. do 12.11.2010 r.
Komisja RewizyjnaSekretarz Komisji
od 12.12.2006 do 16.12.2008 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Członek Komisji
(Okręg wyborczy: I, KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP, Klub Radnych: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP)
od 24.11.2006 do 12.11.2010 r. Rada Miejska w Świętochłowicach
Radny
(Okręg wyborczy: I, KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP, Klub Radnych: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP)
KADENCJA 2018 - 2023
Klub - KR "Razem dla Świętochłowic i Koalicji Obywatelskiej"
DYŻUR:
pierwszy poniedziałek miesiąca
godz. 15.00-16.00
Biuro Stowarzyszenia „Razem dla Świętochłowic”
ul. Katowicka 4
ORAZ
po uzgodnieniu terminu
w Kancelarii Rady Miejskiej
ul. Katowicka 7
od 30.11.2018 r. do 10.01.2019 r.
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Członek komisji
od 10.01.2019 r. do 29.05.2020 r.
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Przewodnicząca komisji
od 30.11.2018 r. do 10.01.2019 r.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Członek komisji
od 29.05.2020 r. do nadal
Komisja Finansów, Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Członek komisji
od 22.11.2018 r. do nadal
Radna Rady Miejskiej w Świętochłowicach
od 30.11.2018 r. do 29.08.2019 r.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świętochłowicach
KADENCJA 2018 - 2023
Klub - KR "Razem dla Świętochłowic i Koalicji Obywatelskiej"
DYŻUR:
trzeci poniedziałek miesiąca
godz. 15.00-16.00
Urząd Miejski w Świętochłowicach
pokój nr 105
ul. Katowicka 54
od 30.11.2018 r. do 29.05.2020 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Członek komisji
od 30.11.2018 r. do 27.01.2022 r.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Członek komisji
od 27.01.2022 r. do nadal
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodnicząca komisji
od 22.11.2018 r. do nadal
Radna Rady Miejskiej w Świętochłowicach
od 28.01.2015 r. do 5.02.2016 r.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Członek komisji
od 28.01.2015 r. do 28.04.2015 r.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Przewodniczący komisji
Okręg wyborczy nr IV - Zgoda
KW "Razem dla Świętochłowic z Dawidem Kostempskim"
Wykształcenie: średnie
Zawód: Specjalista do sparaw OC, Kontroli Wewnętrznej
Dyżur:
Biuro Wspólnoty Mieszkaniowej,
ul. Drzymały 4,
tel. 345 20 90
każdy czwartek miesiąca w godz. 16:00 - 17.00
Informacje o działalności
KADENCJA 2010-2014
od 27.02.2013 r. do nadal
Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych
Członek Komisji
od 28.12.2010 r. do nadal
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Członek Komisji
od 02.12.2010 do nadal
Rada Miejska w Świętochłowicach
Radny
(Okręg wyborczy: nr IV (Zgoda), KWW POROZUMIENIE ŚWIĘTOCHŁOWICKIE, Klub Radnych: Razem dla Świętochłowic z Dawidem Kostempskim)
KADENCJA 2006-2010
od 17.12.2008 r. do 12.11.2010 r.
Komisja Rewizyjna
Członek Komisji
od 17.12.2008 do 16.12.2008 r.
Komisja Rewizyjna
Członek Komisji
(Okręg wyborczy: IV, KWW POROZUMIENIE SW-2006, Klub Radnych: KWW POROZUMIENIE SW-2006)
od 24.11.2006 do 12.11.2010 r.
Rada Miejska w Świętochłowicach
Radny
(Okręg wyborczy: IV, KWW POROZUMIENIE SW-2006, Klub Radnych: KWW POROZUMIENIE SW-2006)
KADENCJA 2002-2006
od 19.12.2002 do 27.10.2006
Komisja Rozwoju, Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Członek Komisji
(Okręg wyborczy: IV, Porozumienie Świętochłowickie, Klub Radnych: PŚw)
od 19.11.2002 do 27.10.2006
Rada Miejska w Świętochłowicach
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
(Okręg wyborczy: IV, Porozumienie Świętochłowickie, Klub Radnych: PŚw)
od 27.10.2002 do 27.10.2006
Rada Miejska w Świętochłowicach
Radny
(Okręg wyborczy: IV, Porozumienie Świętochłowickie, Klub Radnych: PŚw.)
KADENCJA 1998-2002
od 11.10.1998 do 11.10.2002
Rada Miejska w Świętochłowicach
Radny
(Okręg wyborczy: Zgoda i os. Ustronie, Akcja Wyborcza Solidarność, Klub Radnych: AWS)
KADENCJA 2024 - 2029
Klub - Klub Radnych "Koalicja Obywatelska i Razem dla Świętochłowic"
E-mail – d.wichura@rada.swietochlowice.pl
DYŻUR:
Dzień - ostatnia środa miesięcy parzystych
Miejsce - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Chorzowska 37, 41-605 Świętochłowice
Godzina - 15:00-16:00
FUNKCJE:
od 07.05.2024 r. do nadal
Radna Rady Miejskiej w Świętochłowicach
od 13.05.2024 r. do nadal
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
Członek Komisji
od 13.05.2024 r. do nadal
Komisja Oświaty
Przewodnicząca Komisji
KADENCJA 2018 - 2023
Klub - KR "Ruch Ślązaków"
DYŻUR:
ostatni wtorek miesiąca
godz. 18.00 – 19.00
Siedziba Stowarzyszenia Ruch Ślązaków
ul. Kubiny 5
od 29.05.2020 r. do nadal
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Członek komisji
od 29.05.2020 r. do nadal
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Członek komisji
od 23.04.2020 r. do nadal
Radny Rady Miejskiej w Świętochłowicach
KADENCJA 2024 - 2029
Klub - Klub Radnych "Koalicja Obywatelska i Razem dla Świętochłowic"
E-mail – d.wichura@rada.swietochlowice.pl
DYŻUR:
Dzień - ostatnia środa miesięcy parzystych
Miejsce - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Chorzowska 37, 41-605 Świętochłowice
Godzina - 15:00-16:00
FUNKCJE:
od 07.05.2024 r. do nadal
Radna Rady Miejskiej w Świętochłowicach
od 13.05.2024 r. do nadal
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
Członek Komisji
od 13.05.2024 r. do nadal
Komisja Oświaty
Przewodnicząca Komisji
KADENCJA 2018 - 2023
DYŻUR:
pierwsza środa miesiąca
godz. 15.00-16.00
Stalco ADAMET
ul. Ślęzan 22a
41 – 608 Świętochłowice
od 30.11.2018 r. do 29.05.2020 r.
Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych
Członek komisji
od 30.11.2018 r. do 29.05.2020 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Członek komisji
od 29.05.2020 r. do nadal
Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Członek komisji
od 29.05.2020 r. do nadal
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Członek komisji
od 22.11.2018 r. do nadal
Radna Rady Miejskiej w Świętochłowicach
KADENCJA 2018 - 2023
Klub - KR "Ruch Ślązaków"
DYŻUR:
ostatni wtorek miesiąca
godz. 18.00 – 19.00
Siedziba Stowarzyszenia Ruch Ślązaków
ul. Kubiny 5
od 29.05.2020 r. do nadal
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Członek komisji
od 29.05.2020 r. do nadal
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Członek komisji
od 23.04.2020 r. do nadal
Radny Rady Miejskiej w Świętochłowicach
KADENCJA 2018 - 2023
Klub - KR "Razem dla Świętochłowic i Koalicji Obywatelskiej"
DYŻUR:
trzeci poniedziałek miesiąca
godz. 15.00-16.00
Urząd Miejski w Świętochłowicach
pokój nr 105
ul. Katowicka 54
od 30.11.2018 r. do 29.05.2020 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Członek komisji
od 30.11.2018 r. do 27.01.2022 r.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Członek komisji
od 27.01.2022 r. do nadal
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodnicząca komisji
od 22.11.2018 r. do nadal
Radna Rady Miejskiej w Świętochłowicach
KADENCJA 2018 - 2023
Klub - KR "Razem dla Świętochłowic i Koalicji Obywatelskiej"
DYŻUR:
pierwszy poniedziałek miesiąca
godz. 15.00-16.00
Biuro Stowarzyszenia „Razem dla Świętochłowic”
ul. Katowicka 4
ORAZ
po uzgodnieniu terminu
w Kancelarii Rady Miejskiej
ul. Katowicka 7
od 30.11.2018 r. do 10.01.2019 r.
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Członek komisji
od 10.01.2019 r. do 29.05.2020 r.
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Przewodnicząca komisji
od 30.11.2018 r. do 10.01.2019 r.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Członek komisji
od 29.05.2020 r. do nadal
Komisja Finansów, Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Członek komisji
od 22.11.2018 r. do nadal
Radna Rady Miejskiej w Świętochłowicach
od 30.11.2018 r. do 29.08.2019 r.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świętochłowicach
KADENCJA 2018 - 2023
DYŻUR:
pierwsza środa miesiąca
godz. 17.00-18.00
MPGK Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 76
tel. 32 345 15 70
od 30.11.2018 r. do 10.01.2019 r.
Komisja Rewizyjna
Członek komisji
od 30.11.2018 r. do 29.05.2020 r.
Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych
Członek komisji
od 10.01.2019 r. do 29.05.2020 r.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Członek komisji
od 10.06.2019 r. do nadal
Komisja doraźna do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów Miasta Świętochłowice i podległych im funkcjonariuszy publicznych w zakresie wpływu tych działań i zaniechań na stan finansów Miasta Świętochłowice w latach 2010-2018 w związku z Uchwałą Nr 126/VIII/2019 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wezwania Miasta Świętochłowice do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do RIO w Katowicach
Członek komisji
od 29.05.2020 r. do nadal
Komisja Rewizyjnej
Członek komisji
od 22.11.2018 r. do nadal
Radny Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Dyżur:
Pierwsza środa miesiąca w godz. 16.00 - 17.00
Siedziba Stowarzyszenia "Razem dla Świętochłowic"
ul. Katowicka 3
od 26.07.2017 r. do nadal
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach
od 26.07.2017 r. do nadal
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Członek Komisji
od 28.01.2015 r. do 25.07.2017 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Przewodniczący komisji
od 28.01.2015 r. do nadal
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Członek komisji
od 1.12.2014 r. do 28.01.2015 r.
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący komisji
Radny Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Dyżur:
Pierwszy wtorek miesiąca w godz.18.00 - 19.00
Lokal przy ul. Wyzwolenia 8/5
od 28.11.2014 r. do 31.05.2017 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
od 28.11.2014 r. do nadal
Radny Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Okręg wyborczy nr III - Centrum
KW "Prawo i Sprawiedliwość"
Wykształcenie: wyższe
kontakt: e-mail marekpalka@marekpalka.pl
www.marekpalka.pl
Informacje o działalności
KADENCJA 2010-2014
od 25.09.2013 r. do nadal
Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych
Członek komisji
od 02.12.2010 r. do 14.08.2013 r.
Rada Miejska w Świętochłowicach
Przewodniczący Rady Miejskiej
od 02.12.2010 r. do nadal
Rada Miejska w Świętochłowicach
Radny
(Okręg wyborczy: nr III (Centrum), KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Klub Radnych: niezrzeszony )
KADENCJA 2006-2010
od 12.12.2006 do 12.11.2010 r. Komisja Budżetu i Finansów
Przewodniczący Komisji
(Okręg wyborczy: III, KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Klub Radnych: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
od 24.11.2006 do 12.11.2010 r. Rada Miejska w Świętochłowicach
Radny
(Okręg wyborczy: III, KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Klub Radnych: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
Dyżur:
Trzeci czwartek miesiąca w godz. 16.00 - 17.00
Śląskie Sieci Internetowe
ul. Łagiewnicka 45
od 28.01.2015 r. do 31.05.2017 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Członek komisji
od 28.11.2014 r. do 31.05.2017 r.
Radny Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Okręg wyborczy nr I - Chropaczów
KW "Ruch Ślązaków - Świętochłowice"
Wykształcenie: średnie techniczne
Dyżur:
Śląskie Sieci Internetoweul. Łagiewnicka 45
41-608 Świętochłowice
tel.2458-355
trzeci czwartek miesiąca 16.00-17.00
Informacje o działalności
KADENCJA 2010-2014od 25.09.2013 r. do nadal
Komisja Rewizyjna
Członek komisjiod 27.02.2013 r. do 25.09.2013 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Członek Komisji od 28.12.2010 r. do 27.02.2013 r.
Komisja Rewizyjna
Członek Komisji
od 02.12.2010 do nadal
Rada Miejska w Świętochłowicach
Radny
(Okręg wyborczy: nr I (Chropaczów), KWW PLATFORMA ŚWIĘTOCHŁOWICKA, Klub Radnych: Ruch Ślązaków - Świętochłowice )
KADENCJA 2006-2010
od 17.12.2008 r. do 12.11.2010 r.
Komisja RewizyjnaSekretarz Komisji
od 12.12.2006 do 16.12.2008 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Członek Komisji
(Okręg wyborczy: I, KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP, Klub Radnych: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP)
od 24.11.2006 do 12.11.2010 r. Rada Miejska w Świętochłowicach
Radny
(Okręg wyborczy: I, KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP, Klub Radnych: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP)
od 28.01.2015 r. do 5.02.2016 r.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Członek komisji
od 28.01.2015 r. do 28.04.2015 r.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Przewodniczący komisji
Okręg wyborczy nr IV - Zgoda
KW "Razem dla Świętochłowic z Dawidem Kostempskim"
Wykształcenie: średnie
Zawód: Specjalista do sparaw OC, Kontroli Wewnętrznej
Dyżur:
Biuro Wspólnoty Mieszkaniowej,
ul. Drzymały 4,
tel. 345 20 90
każdy czwartek miesiąca w godz. 16:00 - 17.00
Informacje o działalności
KADENCJA 2010-2014
od 27.02.2013 r. do nadal
Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych
Członek Komisji
od 28.12.2010 r. do nadal
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Członek Komisji
od 02.12.2010 do nadal
Rada Miejska w Świętochłowicach
Radny
(Okręg wyborczy: nr IV (Zgoda), KWW POROZUMIENIE ŚWIĘTOCHŁOWICKIE, Klub Radnych: Razem dla Świętochłowic z Dawidem Kostempskim)
KADENCJA 2006-2010
od 17.12.2008 r. do 12.11.2010 r.
Komisja Rewizyjna
Członek Komisji
od 17.12.2008 do 16.12.2008 r.
Komisja Rewizyjna
Członek Komisji
(Okręg wyborczy: IV, KWW POROZUMIENIE SW-2006, Klub Radnych: KWW POROZUMIENIE SW-2006)
od 24.11.2006 do 12.11.2010 r.
Rada Miejska w Świętochłowicach
Radny
(Okręg wyborczy: IV, KWW POROZUMIENIE SW-2006, Klub Radnych: KWW POROZUMIENIE SW-2006)
KADENCJA 2002-2006
od 19.12.2002 do 27.10.2006
Komisja Rozwoju, Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Członek Komisji
(Okręg wyborczy: IV, Porozumienie Świętochłowickie, Klub Radnych: PŚw)
od 19.11.2002 do 27.10.2006
Rada Miejska w Świętochłowicach
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
(Okręg wyborczy: IV, Porozumienie Świętochłowickie, Klub Radnych: PŚw)
od 27.10.2002 do 27.10.2006
Rada Miejska w Świętochłowicach
Radny
(Okręg wyborczy: IV, Porozumienie Świętochłowickie, Klub Radnych: PŚw.)
KADENCJA 1998-2002
od 11.10.1998 do 11.10.2002
Rada Miejska w Świętochłowicach
Radny
(Okręg wyborczy: Zgoda i os. Ustronie, Akcja Wyborcza Solidarność, Klub Radnych: AWS)